D***s 发帖数: 5613 | |
F*****t 发帖数: 3219 | |
D***s 发帖数: 5613 | 3 简历看起来不像那种在读博士啊。反正两处基本地方念错(鸿鹄念成洪浩,莘莘学子念
成金金学子)还是很不可思议的。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=fD6yxKAXCu4
林建华,男,汉族,1955年10月生,山东高密人,1976年7月加入中国共产党,1973年
11月参加工作,理学博士,教授,博士生导师。
现任第十三届全国人民代表大会外事委员会副主任委员,十三届全国人大常委会委
员,北京大学校长、党委副书记。
1973年至1978年内蒙古扎赉特旗巴达尔胡农场中学教员。
1978年至1986年北京大学化学系学习,先后获得学士学位、硕士学位和博士学位。
1986年起在北京大学任教。
1988年至1993年先后在德国Stuttgart的 Max-Plank 固体研究所、美国Iowa州立大
学化学系和Ames国家实验室从事博士后研究,研究领域为无机固体化学和无机材料化学。
1993年任北京大学化学与分子工程学院副教授、教授、博士生导师。
1997年07月至1998年06月任北京大学化学与分子工程学院副院长。
1998年06月至2001年04月任北京大学化学与分子工程学院院长、北京大学党委委员。
2001年04月至2002年04月任北京大学校长助理兼教务长、化学与分子工程学院院长
、北京大学党委委员。
2002年04月至2002年09月任北京大学校长助理兼教务长、党委委员。
2002年09月至2004年12月任北京大学党委常委、副校长兼教务长。
2004年12月至2010年12月任北京大学党委常委、常务副校长兼教务长。
2010年12月至2013年06月任重庆大学党委常委、校长。
2013年06月至2015年02月任浙江大学校长。
2015年02月至2017年04月任北京大学校长。
2017年04月至2018年03月任北京大学校长、党委副书记。
2018年03月,任第十三届全国人民代表大会外事委员会副主任委员,十三届全国人
大常委会委员,北京大学校长、党委副书记。 [博讯综合报道] (博讯 https://boxun.
collateral-freedom.org)
【在 F*****t 的大作中提到】 : 五大生?
|
F*****t 发帖数: 3219 | |
n**d 发帖数: 9764 | 5 认字是中小学的事,应该是被文革害得。
【在 D***s 的大作中提到】 : 简历看起来不像那种在读博士啊。反正两处基本地方念错(鸿鹄念成洪浩,莘莘学子念 : 成金金学子)还是很不可思议的。 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=fD6yxKAXCu4 : 林建华,男,汉族,1955年10月生,山东高密人,1976年7月加入中国共产党,1973年 : 11月参加工作,理学博士,教授,博士生导师。 : 现任第十三届全国人民代表大会外事委员会副主任委员,十三届全国人大常委会委 : 员,北京大学校长、党委副书记。 : : 1973年至1978年内蒙古扎赉特旗巴达尔胡农场中学教员。 : 1978年至1986年北京大学化学系学习,先后获得学士学位、硕士学位和博士学位。
|
D***s 发帖数: 5613 | 6 你很敏锐啊,不过习近平访问iowa是1985年,林校长是1988年,没有重叠。除非林校长
接租了习主席的房子,代缴罚金,哈哈。
【在 F*****t 的大作中提到】 : 艾荷华州博后? : 这个很有来头!
|
r*****4 发帖数: 4016 | 7 卢刚当时在爱荷华大学,这两人有联系不?Iowa city和Ames不远。
【在 F*****t 的大作中提到】 : 艾荷华州博后? : 这个很有来头!
|
F*****t 发帖数: 3219 | 8 有共同话题
要知道,艾荷华,是包子上台后的一大卖点。
现在天朝上层官员,必须踏着主席的足迹来,要么你从正定梁家河或者福建浙江上海,
要么从艾荷华来
【在 D***s 的大作中提到】 : 你很敏锐啊,不过习近平访问iowa是1985年,林校长是1988年,没有重叠。除非林校长 : 接租了习主席的房子,代缴罚金,哈哈。
|
s*****r 发帖数: 43070 | 9 文革期间没好好读书,中学语文没学好
【在 D***s 的大作中提到】 : 简历看起来不像那种在读博士啊。反正两处基本地方念错(鸿鹄念成洪浩,莘莘学子念 : 成金金学子)还是很不可思议的。 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=fD6yxKAXCu4 : 林建华,男,汉族,1955年10月生,山东高密人,1976年7月加入中国共产党,1973年 : 11月参加工作,理学博士,教授,博士生导师。 : 现任第十三届全国人民代表大会外事委员会副主任委员,十三届全国人大常委会委 : 员,北京大学校长、党委副书记。 : : 1973年至1978年内蒙古扎赉特旗巴达尔胡农场中学教员。 : 1978年至1986年北京大学化学系学习,先后获得学士学位、硕士学位和博士学位。
|